66 DOCUMENT DE RÉFÉRENCE VILMORIN & CIE 2016-2017
2
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE
Le Conseil d’Administration
2.2.2. Évolution de la composition du Conseil
d’Administration
Évolutions en 2016-2017
Au 30 juin 2016, le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie était
composé de huit membres : Philippe AYMARD, Joël ARNAUD,
Mary DUPONT-MADINIER, Jean-Yves FOUCAULT, Jean-Christophe
JUILLIARD, Miriam MAES, Sébastien VIDAL et Pascal VIGUIER.
Suite à la démission de Jean-Christophe JUILLIARD, la ratification
de sa nomination en qualité d’Administrateur n’a pas été proposée
à l’Assemblée Générale des Actionnaires de Vilmorin & Cie du
9 décembre 2016.
Quant à la ratification de la nomination de Sébastien VIDAL en qualité
d’Administrateur, elle a été approuvée par ladite Assemblée Générale,
en remplacement de François HEYRAUD pour la durée du mandat de
ce dernier restant à courir, soit à l’issue de l’Assemblée Générale des
Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
30 juin 2017.
L’Assemblée Générale des Actionnaires de Vilmorin & Cie du
9 décembre 2016 a également approuvé les renouvellements des
mandats d’Administrateur de Jean-Yves FOUCAULT, Miriam MAES
et Pascal VIGUIER. Leur mandat viendra à expiration à l’issue de
l’Assemblée Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019.
Évolutions prévues en 2017-2018
(1)
Les mandats d’Administrateur de Philippe AYMARD, Mary DUPONT-
MADINIER et Sébastien VIDAL arrivent à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale des Actionnaires du 8 décembre 2017.
Dans le cadre de la préparation de l’Assemblée Générale, le Conseil
d’Administration a examiné la situation individuelle de ces trois
Administrateurs. Il a retenu l’assiduité et l’implication de chacun d’entre
eux dans les travaux du Conseil d’Administration tout au long de leur
mandat. Il propose en conséquence le renouvellement de leur mandat.
En outre, en remplacement du départ de Joël ARNAUD dont le
mandat vient également à échéance, le Conseil d’Administration
propose de nommer Annick BRUNIER comme Administratrice, pour
une durée de trois années venant à expiration à l’issue de l’Assemblée
Générale des Actionnaires appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2020.
Le Conseil d’Administration propose ainsi d’élargir la mixité du Conseil.
2.2.3. Présentation de Limagrain
et de la structure actionnariale
Le Conseil d’Administration de Vilmorin & Cie est composé
majoritairement d’Administrateurs provenant du Groupe Limagrain
qui bénéficient de ce fait d’une spécialisation en agriculture et en
agronomie, doublée d’une expertise dans les semences.
Actionnaire de référence de l’entreprise, Limagrain a favorisé le
développement de Vilmorin & Cie par un accompagnement régulier et
soutenu de ses investissements.
Limagrain est un groupe coopératif international créé et dirigé par des
agriculteurs français. Sa mission est de faire progresser l’agriculture
pour répondre aux enjeux alimentaires. Créateur et producteur de
variétés végétales et céréalières, Limagrain développe des activités
en semences de grandes cultures et en semences potagères –
au travers de Vilmorin & Cie - ainsi que des produits céréaliers
(ingrédients céréaliers et produits de boulangerie-pâtisserie) – au
travers notamment des marques Jacquet et Brossard. Limagrain est
garant de la stratégie de croissance à long terme de Vilmorin & Cie.
Limagrain est structuré autour d’une société holding, Groupe
Limagrain Holding (GLH), société anonyme détenue majoritairement
par la Société Coopérative Agricole Limagrain, comptant près de
2000 adhérents engagés contractuellement.
Reflet d’une culture d’ouverture et d’une approche inédite de sa
gouvernance, Limagrain a ouvert en 2010 le capital et la gouvernance
de sa holding GLH au Fonds Stratégique d’Investissement, intégré
désormais dans Bpifrance, afin de contribuer à son développement.
Dans le même objectif, le groupe Crédit Agricole est entré au capital
de GLH en juin 2013.
Le taux de détention de Limagrain au capital de Vilmorin & Cie était
de 73,81% au 30 juin 2017
(3)
. Limagrain est disposé à considérer la
baisse de ce taux en fonction des opportunités de marché et dans
l’objectif de favoriser le développement de Vilmorin & Cie.
(1)
Sous réserve du vote favorable de l’Assemblée Générale du 8 décembre 2017.
(2)
Conseil économique, social et environnemental régional.
(3)
À l’exception des actions bénéficiant selon les dispositions statutaires d’un droit de vote double (inscription au nominatif et détention depuis plus de 4 ans), le Groupe Limagrain ne détient
aucun titre bénéficiant de droit particulier.
Agricultrice et Administratrice de Limagrain depuis
2012, Annick BRUNIER a exercé plusieurs mandats
au sein de différentes branches du Groupe.
Aujourd’hui, elle est Présidente de l’activité
Boulangerie-Pâtisserie de Limagrain. Elle
représente également le Groupe au sein du Conseil
d’Administration de Coop de France Auvergne-
Rhône-Alpes. À ce titre, elle est conseillère du CESER
(2)
Auvergne-Rhône-
Alpes. De nationalité française, Annick BRUNIER a 57 ans.